Renseignements sur Peter Erlangsen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Erlangsen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005885290, Registre du commerce Zoug, (170)
Baule AG, in Walchwil, CHE-113.616.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2009, S.23, Publ. 5237474).
Firma neu:
Baule AG in Liquidation.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erlangsen, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004793603, Registre du commerce Zoug, (170)
Move Your Brand AG, in Walchwil, CHE-115.567.776, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2019, Publ. 1004541730).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erlangsen, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Erlangsen, Helle, dänische Staatsangehörige, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004480303, Registre du commerce Zoug, (170)
Move Your Brand AG, in Zug, CHE-115.567.776, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2013, Publ. 1106025).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ewald, Frank, dänischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erlangsen, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].