Renseignements sur Agnes Egloff-Meier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Agnes Egloff-Meier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004836763, Registre du commerce Zurich, (20)
Garage Otto Meier AG, in Flaach, CHE-106.946.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2019, Publ. 1004648661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egloff-Meier, Agnes, von Wettingen, in Trüllikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004648661, Registre du commerce Zurich, (20)
Garage Otto Meier AG, in Flaach, CHE-106.946.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2019, Publ. 1004562889).
Statutenänderung:
29.05.2019.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der GOMAG Holding AG, in Flaach (CHE-407.851.053), gemäss Fusionsvertrag vom 29.05.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 783'603.92 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'800.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Garage und Reparaturwerkstätte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 16.06.1981 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Firma "O. Meier, Garage", in Flaach, gemäss Bilanz per 31.12.1980 zum Preise von CHF 270'018.05, von dem CHF 100'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Christian Beat, von Schmiedrued, in Marthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Egloff-Meier, Agnes, von Wettingen, in Trüllikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1202865, Registre du commerce Zurich, (20)
Garage Otto Meier AG, in Flaach, CH-020.3.909.835-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2010, S. 20, Publ. 5752402).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Caduff, Monica, von Flaach, in Flaach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Otto, von Flaach, in Flaach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter Treuhand AG, in Kriens, Revisionsstelle;
Hofstetter, Fredy, von Littau und Entlebuch, in Littau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Philipp, von Lyss, in Flaach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bürgi, Claudia, von Lyss und Flaach, in Flaach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egloff-Meier, Agnes, von Wettingen, in Trüllikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
FIGAS Autogewerbe-Treuhand der Schweiz AG (CH-035.3.036.871-6), in Köniz, Revisionsstelle.