Renseignements sur Alex Della Valle
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alex Della Valle
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5869526, Registre du commerce Lucerne, (100)
swissskills, in Sursee, CH-035.7.016.110-0, Stiftung (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2010, S. 13, Publ. 5728672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Della Valle, Alex, italienischer Staatsangehöriger, in Au SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zülle, Ernst, von Schwellbrunn, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4984546, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schweizerische Stiftung für 'Internationale Berufswettbewerbe' (IBW)(Fondation Suisse pour les 'Concours Internationaux de formation professionelle' (IBW)) (Fondazione Svizzera per i 'Concorsi Internazionali della Formazione professionale' (IBW)), bisher in Bern, CH-035.7.016.110-0, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 04.10.1980, S. 3258).
Urkundenänderung:
17.11.2008, 30.01.2009.
Name neu:
swissskills.
Sitz neu:
Sursee.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee.
Zweck neu:
Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung durch die Mitwirkung an internationalen Wettbewerben, durch die Organisation der Beteiligung von Schweizer Vertreterinnen und Vertretern an internationalen Wettbewerben und durch die Beratung und Unterstützung von Schweizermeisterschaften;
Unterstützung insbesondere der schweizerischen Ausscheidung für internationale Wettbewerbe und Ermöglichung der ausgewählten Berufsleute zur Teilnahme an solchen Wettbewerben;
Unterstützung der Organisation der Arbeitswelt bei der Durchführung von eigenen Wettbewerben.
Aufsichtsbehörde:
Eidg. Departement des Innern.
Organisation neu:
Stiftungsrat und Revisionsstelle. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Bernhard Dr., von Reichenbach im Kandertal, in Scharnachtal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dafflon, Claude, von Gruyères, in Lausanne, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckling, Hans Ulrich, von Lütisburg, in Rapperswil-Jona, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emch, Ueli, von Lüterswil-Gächliwil, in Worb, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Joseph, von Pfeffikon, in Unterägeri, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hensch, Christoph, von Niederbüren, in Oberuzwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Davatz-Höchner, Christine, von Rheineck und Fanas, in Messen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Della Valle, Alex, italienischer Staatsangehöriger, in Au SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frehner, Rolf, von Urnäsch, in Liestal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lerch, Urs, von Oeschenbach, in Wollerau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Alfons, von Würenlingen, in Würenlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röllin, Walter, von Walchwil, in Weggis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sassi, Claudia, von Onsernone, in Bellinzona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zellweger, Jürg, von Zürich und Teufen AR, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Ulrich, von Luzern, in Buchrain, Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand AG Treuhand und Revision, in Bern (CH-035.3.035.837-9), Revisionsstelle.