Renseignements sur Hans Rudolf Dällenbach
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Rudolf Dällenbach
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3598237, Registre du commerce Zurich, (20)
Dällenbach Maschinenbau GmbH, in Affoltern am Albis, CHE-106.956.251, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2010, S. 31, Publ. 5912744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dällenbach, Friedrich genannt Fritz, von Linden, in Affoltern am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00;
Dällenbach, Hans Rudolf, von Linden, in Knonau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleuler, Christoph, von Niederweningen, in Regensdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Ingenieurbüro Schönenberger AG (CHE-111.725.088), in Regensdorf, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4000014, Registre du commerce Zurich, (20)
Dällenbach Maschinenbau AG, in Affoltern am Albis, CH-020.3.906.299-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2007, S. 18, Publ. 3898666).
Statutenänderung:
29.05.2007.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 24.04.2007 und Bilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 571'326.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 521'326.65 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 1 Stammeinlage zu CHF 49'000.-- und 1 Stammeinlage zu 1'000.--.
Firma neu:
Dällenbach Maschinenbau GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Bau von sowie den Handel mit Maschinen und Apparaten, insbesondere Dosier- und Verpackungsmaschinen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital neu:
CHF 50'000.-- [bisher: Aktienkapital: CHF 50'000.--].
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Firma Fritz Dällenbach, in Obfelden, gemäss Bilanz per 01.01.1978 zum Preise von CHF 175'219.55, von dem CHF 50'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anliker Treuhand, in Schlieren, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dällenbach, Friedrich genannt Fritz, von Linden, in Affoltern am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 49'000.-- [bisher: in Obfelden, Mitglied];
Dällenbach, Hans Rudolf, von Linden, in Knonau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.