Renseignements sur Dina Chvanova
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dina Chvanova
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Zurich, (20)
Kotik GmbH, in Zürich, Führung von Restaurationsbetrieben, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2001, S. 7942).
Statutenänderung:
22.05.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stomeo, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chvanova, Dina, ukrainische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Registre du commerce Zurich, (20)
Kotik GmbH, in Zürich, Neugasse 58, 8005 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.09.2001.
Zweck:
Führung von Restaurationsbetrieben sowie Handel mit Waren aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Patente und Lizenzen verwalten und verkaufen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/-übernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 13.09.2001 mit Inventarliste Restaurantmobiliar und eine Registrierkasse, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 36'648.-- als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Chvanova, Dina, ukrainische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Stomeo, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.