Renseignements sur Laura Catania
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Laura Catania
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004859416, Registre du commerce Zurich, (20)
Tiny Tools GmbH, bisher in Möhlin, CHE-186.662.566, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2016, Publ. 2858641).
Statutenänderung:
19.02.2020.
Firma neu:
CH Armierungen GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Albisstrasse 152, 8038 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen jeder Art in der Baubranche, insbesondere Verlegung und Fixierung von Armierungen und Vorspannungskabeln, sonstige Bauarbeiten aller Art sowie Handel mit Waren aller Art, insbesondere Baumaterial. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile sind aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Profico, Marco, von Buchs (AG), in Möhlin, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Catania, Laura, von Basel, in Möhlin, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chint, Tzouneit, griechischer Staatsangehöriger, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2858641, Registre du commerce Argovie, (400)
Tiny Tools GmbH, bisher in Diegten, CHE-186.662.566, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2014).
Statutenänderung:
13.05.2016.
Sitz neu:
Möhlin.
Domizil neu:
Ulmenstrasse 56, 4313 Möhlin. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.[bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Profico, Marco, von Buchs (AG), in Möhlin, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Diegten];
Catania, Laura, von Basel, in Möhlin, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Diegten].
Numéro de publication: 1333723, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Tiny Tools GmbH, in Binningen, CHE-186.662.566, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2012, Publ. 6931338).
Statutenänderung:
31.01.2014.
Sitz neu:
Diegten.
Domizil neu:
Wiesenstrasse 17, 4457 Diegten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Profico, Marco, von Buchs AG, in Diegten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Sissach, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Catania, Laura, von Basel, in Diegten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Sissach, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].