Renseignements sur Reiner Hans Burk
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Reiner Hans Burk
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004854517, Registre du commerce Thurgovie, (440)
OPEN MIND Technologies Schweiz GmbH, in Wängi, CHE-108.611.610, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2019, Publ. 1004689770).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burk, Reiner Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Neuffen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jorio, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1718919, Registre du commerce Thurgovie, (440)
OPEN MIND Technologies Schweiz GmbH, bisher in Winkel, CHE-108.611.610, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 21.04.2011, Publ. 6133094).
Gründungsstatuten:
06.05.1997.
Statutenänderung:
02.09.2014.
Sitz neu:
Wängi.
Domizil neu:
Frauenfelderstrasse 37, 9545 Wängi.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burk, Reiner Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Neuffen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Burk, Reiner].
Numéro de publication: 4024314, Registre du commerce Zurich, (20)
Euklid Software GmbH, bisher in Dietlikon, CH-020.4.003.036-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2001, S. 9136).
Statutenänderung:
5.07.2007.
Firma neu:
OPEN MIND Technologies Schweiz GmbH.
Sitz neu:
Bassersdorf.
Domizil neu:
Hardstrasse 20, 8303 Bassersdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albrecht, Verena, von Zürich, in Dietlikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Kaiser, Heribert, deutscher Staatsangehöriger, in Böblingen (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Euklid Software GmbH, in Stuttgart (D), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 99'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OPEN MIND Technologies AG, in Wessling (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 100'000.--;
Burk, Reiner, deutscher Staatsangehöriger, in Neuffen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schwenkert, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Woodtli, Rita, von Oftringen, in Turbenthal, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.