Renseignements sur Morten Lars Brandt
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Morten Lars Brandt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004802505, Registre du commerce Zoug, (170)
HAXXON AG, in Zug, CHE-100.637.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2019, Publ. 1004754263).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McLeod, Matthew Graham Lewis, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brandt, Morten Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Weimar (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gashi, Victor, kosovarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niendorf, Anna, deutsche Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ajdari, Mirsad, kosovarischer Staatsangehöriger, in Kaltbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004599902, Registre du commerce Zoug, (170)
Proimaging AG, bisher in St. Margrethen, CHE-103.441.565, Aktiengesellschaft (vom 23.04.2010, Publ. 5599842).
Statutenänderung:
12.03.2019.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Wadsack Zug AG, Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, ansonsten durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klammer, Christian, von Rorschacherberg, in Kriessern (Oberriet SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ward, Ben, kanadischer Staatsangehöriger, in Oakville (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brandt, Morten Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Weimar (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Späth, Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Furth (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Markus Johannes, von Mosnang, in Rüschlikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wigglesworth, Pippin Armand Ernest, von Zürich, in Gachnang, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004464046, Registre du commerce Zoug, (170)
HAXXON AG, bisher in Bürglen (UR), CHE-100.637.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2017, Publ. 3961559).
Statutenänderung:
07.09.2018.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Wadsack Zug AG, Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ward, Benjamin, genannt Ben, kanadischer Staatsangehöriger, in Oakville (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brandt, Morten Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Weimar (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gashi, Victor, kosovarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Widmer, Markus Johannes, von Mosnang, in Rüschlikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.