Renseignements sur Brigitte Bösch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Brigitte Bösch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004556539, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bösch Transporte AG, in Sennwald, CHE-107.930.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 20.07.2012, Publ. 6779636).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch, Georg, von Rüthi SG, in Buchs SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bösch, Brigitte, von Rüthi SG, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bösch, Andrea, von Rüthi SG, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gonzalez y Macineira, Emanuel Ramon, österreichischer Staatsangehöriger, in Oberriet SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bösch Transporte AG, in B u c h s S G , Transportdienstleistungen im In- und Ausland usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.1999, S. 8639).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Brigitte, von Rüthi SG, in Buchs SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bösch Transporte AG, in B u c h s S G, Burgerauerstrasse 22, 9470 Buchs, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.12.1999.
Zweck:
Transportdienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Patente erwerben, übertragen, verwalten und belasten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Qualifizierte Tatbestände :
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Bösch Georg, in Buchs SG, gemäss Übernahmebilanz per 30.06.1999 mit Aktiven von CHF 165'585.52 und Passiven von CHF 62'539.45, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.- ausgegeben und CHF 3'046.07 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bösch, Georg, von Rüthi SG, in Buchs SG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bösch, Andrea, von Rüthi SG, in Buchs SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bösch, Brigitte, von Rüthi SG, in Buchs SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rolf Eggenberger, dipl. Wirtschaftsprüfer, in Grabs, Revisionsstelle.