Renseignements sur Christian Blaser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Blaser
Dernières notifications FOSC pour Christian Blaser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004913330, Registre du commerce Zurich, (20)
Hartmann Immobilien- und Verwaltungs AG, in Zumikon, CHE-105.864.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.2020, Publ. 1004868103).
Statutenänderung:
29.05.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Immobiliendienstleistungen im In- und Ausland, namentlich Immobilienbewirtschaftung, -vermarktung, -vermittlung, -erwerb, -verkauf, -Verpachtung, die Begründung von Stockwerkeigentum sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft' kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Marina, von Rümlang, in Regensdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier, Ronny, von Rümlang, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
db Treuhand AG (CHE-107.484.941), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greber, Stefan, von Schötz, in Birmensdorf (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Christian, von Langnau im Emmental, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2189567, Registre du commerce Zurich, (20)
Blaser Immobilienmanagement GmbH, in Küsnacht ZH, CHE-173.419.269, Im Obstgarten 3, 8700 Küsnacht ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.05.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Erbringung von allgemeinen Bauberatungs-, Bauherrenberatungs- und Bauherrenvertretungsleistungen für die Planung, Realisierung, Betrieb und Unterhalt von Immobilien. Erstellen von Gebäudeanalysen, Zustandsberichten, Sanierungskonzepten sowie Erbringung von Baumanagementaufgaben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 21.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Blaser, Christian, von Langnau im Emmental, in Zumikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.