Renseignements sur Markus Augstburger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Augstburger
Dernières notifications FOSC pour Markus Augstburger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5471344, Registre du commerce Soleure, (241)
PRO-CCA GmbH, in Hubersdorf, CH-241.4.002.246-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2009, S. 15, Publ. 4970618).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuhäusler, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Memmingen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Augstburger, Markus, von Grosshöchstetten, in Hubersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit 20 Stammanteilen von je CHF 100.--].
Numéro de publication: 5360246, Registre du commerce Soleure, (241)
PLM-Team GmbH, in Hubersdorf, CH-241.4.006.449-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, S. 16, Publ. 4973182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuhäusler, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Memmingen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Augstburger, Markus, von Grosshöchstetten, in Hubersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orleth, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit 40 Stammanteilen von je CHF 100.--].
Numéro de publication: 4973182, Registre du commerce Soleure, (241)
PLM-Team GmbH, in Hubersdorf, CH-241.4.006.449-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2007, S. 14, Publ. 3794634).
Statutenänderung:
3.04.2009.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.04.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuhäusler, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Memmingen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.--];
Augstburger, Markus, von Grosshöchstetten, in Hubersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.--];
Orleth, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.--].