Renseignements sur Christopher Antes
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christopher Antes
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1670373, Registre du commerce Argovie, (400)
libs Industrielle Berufslehren Schweiz, in Baden, CHE-106.827.702, Verein (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2012, Publ. 6724968).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Anton, von Eppenberg, in Staufen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Antes, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Lupfig, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schliek, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Hirschthal, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Augsburger, Alfons, von Zürich, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Alois, von Sursee, in Brugg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knecht, Daniel, von Untersiggenthal, in Binz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stierli, Stephan, von Boswil, in Mumpf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1447011, Registre du commerce Argovie, (400)
ALSTOM (Schweiz) AG, in Baden, CHE-106.055.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2014, Publ. 1310729).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Antes, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Brunegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chardon, Guy, französischer Staatsangehöriger, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Daniel, von Meggen und Hausen am Albis, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Indermaur, Robin, von Sevelen, in Würenlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster].
Numéro de publication: 6724968, Registre du commerce Argovie, (400)
Lernzentren LfW, in Baden, CH-400.6.017.106-0, Verein (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2010, S. 2, Publ. 5690878).
Statutenänderung:
28.03.2012.
Name neu:
libs Industrielle Berufslehren Schweiz.
Organisation neu:
[gestrichen aufgrund geänderter Eintragsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiltbrunner, Walter, von Langnau im Emmental, in Wallisellen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Beat, von Trub, in Seengen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schweiger, Christian, von Suhr, in Wetzikon ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neeser, Daniel, von Adliswil, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Voit, Dr. Eugen, von Waldkirch, in Au SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wettstein, Stéphane, von Russikon und Neuchâtel, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Antes, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Lupfig, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schliek, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Hirschthal, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwarz, Rolf, von Effingen, in Untersiggenthal, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogel, Hanspeter, von Wolhusen, in Endingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.