Renseignements sur Werner Ammann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Werner Ammann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2192483, Registre du commerce Lucerne, (100)
W. Ammann AG, in Luzern, CHE-105.985.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2010, S. 13, Publ. 5658426).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Werner, von Küssnacht SZ, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Pia, von Küssnacht SZ, in Luzern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Ammann, Esther, von Küssnacht SZ, in Emmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Werner (1964), von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Adrian, von Küssnacht SZ, in Schwanden bei Brienz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand & Unternehmensberatung Frey + Dürger (CHE-113.085.213)[CH-100.2.786.770-6], in Rothenburg, Revisionsstelle [bisher: Treuhand & Unternehmensberatung Frey + Dürger, in Rothenburg (CH-100.2.786.770-6)].
Numéro de publication: 5658426, Registre du commerce Lucerne, (100)
W. Ammann AG, bisher in Littau, CH-100.3.004.047-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2009, S. 12, Publ. 4896162).
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Täschmattstrasse 1, 6015 Luzern 2. [Gemeindefusion per 01.01.2010 ohne Anpassung der Statuten].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Werner, von Küssnacht SZ, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Littau];
Ammann, Pia, von Küssnacht SZ, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Littau].
Numéro de publication: 3761526, Registre du commerce Lucerne, (100)
W. Ammann AG, in Littau, CH-100.3.004.047-1, Handel mit Lebensmitteln und Molkereiprodukten sowie Betrieb des Café Molki, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2004, S. 8, Publ. 2498108).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand & Beratungs AG Luzern, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Werner, von Küssnacht SZ, in Littau, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Küssnacht am Rigi];
Ammann, Pia, von Küssnacht SZ, in Littau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Küssnacht am Rigi];
Treuhand & Unternehmensberatung Frey + Dürger, in Rothenburg, Revisionsstelle.