Renseignements sur Serdar Akçay
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Serdar Akçay
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6142380, Registre du commerce Argovie, (400)
Express-Restaurant Rhy, in Stein AG, CH-400.3.924.234-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2002, S. 1).
Statutenänderung:
15.04.2011.
Firma neu:
Express-Restaurant Rhy AG.
Zweck neu:
Betrieb eines Restaurants;
kann Liegenschaften erwerben und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen, übernehmen oder mit ihnen fusionieren sowie Zweigniederlassungen errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder mit elektronischer Post zuzustellen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.04.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
H. Möschler AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akçay, Serdar, von Muttenz, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Muttenz].
Numéro de publication: 603748, Registre du commerce Argovie, (400)
Express-Restaurant Rhy, in Stein AG, Führung eines Restaurants, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.1996, S. 2678).
Statutenänderung:
9.04.2002.
Zweck neu:
Führung eines Restaurants;
kann Liegenschaften erwerben und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen, übernehmen oder mit ihnen fusionieren Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung vom 19.12.1968 ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stirnimann-Montavon, Marie D., von Ruswil, in Stein AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akçay, Serdar, von Muttenz, in Muttenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Akçay, Mustafa, türkischer StA., in Aesch BL, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.