Eva Zwygart
domicilié à Kerzers, de Krauchthal Mandats actifs: Unterstützungskasse des Bernischen Staatspersonalverbandes BSPV Connecté à: Ursula Hottinger, Ute Beutler, Susanna Leuenberger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eva Zwygart" à jour.Vous suivez maintenant "Eva Zwygart".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eva Zwygart" à jour.Vous suivez maintenant "Eva Zwygart".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Eva Zwygart
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Eva Zwygart
Exploitation d'un société d'assurances
Exploitation d'un société d'assurances
Personnes privées avec le nom Eva Zwygart
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Eva Zwygart
Numéro de publication: HR02-1005882949, Registre du commerce Berne, (36)
Unterstützungskasse des Bernischen Staatspersonalverbandes BSPV, in Bern, CHE-109.645.735, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004826973).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Insom, Giorgio, von Nidau, in Prêles (Plateau de Diesse), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruprecht, Robert, von Laupen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hottinger, Ursula, von Bern und Ittigen, in Gunten (Sigriswil), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lièvre, Jean-Jacques, von Basse-Allaine, in Cudrefin, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ligerz];
Zwygart, Eva, genannt Evi, von Krauchthal, in Kerzers, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5591508, Registre du commerce Berne, (36)
Arrow Tours Bern GmbH, in Bern, CH-035.2.033.768-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2008, S. 4, Publ. 4808520).
Firma neu:
Arrow Tours Bern GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.04.2010 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Ursula Oberli, Hölzlisackerweg18, 4704 Niederbipp.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberli, Ursula, von Rüderswil, in Niederbipp, Gesellschafterin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Zwygart, Eva, von Krauchthal, in Niederbipp, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4808520, Registre du commerce Berne, (36)
Arrow Tours Bern GmbH, in Bern, CH-035.2.033.768-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2006, S. 4, Publ. 3447566). Gemäss Erklärung der Geschäftsführerin vom 25.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwygart, Eva, von Krauchthal, in Niederbipp, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].