Werner Zurkirchen
domicilié à Malters, de Schwarzenberg et Malters Mandats actifs: Zurkirchen Immo AG Connecté à: Armin Zurkirchen Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Zurkirchen" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Zurkirchen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Zurkirchen" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Zurkirchen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Werner Zurkirchen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Werner Zurkirchen
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Werner Zurkirchen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Werner Zurkirchen
Numéro de publication: 2862887, Registre du commerce Lucerne, (100)
Zurkirchen Immo AG, in Malters, CHE-273.494.981, Industriestrasse 28, 6102 Malters, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.05.2016. 25.05.2016.
Zweck:
Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften;
Erstellung, Veräusserung und Vermietung von Häusern;
Beteiligung an ähnlichen Unternehmungen;
Begründung und Verwaltung von Stockwerkeigentum;
Entwicklung von neuen Immobilienformen aller Art sowie von Produkten im Zusammenhang mit Liegenschaften;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 23.05.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zurkirchen, Armin, von Malters, in Malters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zurkirchen, Werner, von Malters, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2633337, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
BAG, TV-Video-Hifi, AG, in Amden, CHE-103.625.823, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015, Publ. 2536221).
Firma neu:
BAG, TV-Video-Hifi, AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.12.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurkirchen, Werner, von Uster und Schwarzenberg, in Oetwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantner, Andreas, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2536221, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bernauer AG, TV-Video-Hifi, Stäfa, bisher in Stäfa, CHE-103.625.823, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2014, Publ. 1394567).
Gründungsstatuten:
03.11.1989.
Statutenänderung:
09.11.2015, 19.11.2015.
Firma neu:
BAG, TV-Video-Hifi, AG.
Sitz neu:
Amden.
Domizil neu:
Leistkammstrasse 1, 8873 Amden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurkirchen, Brigitte, von Uster und Engelberg, in Oetwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tobler, Eugen Niklaus, von Eggersriet, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurkirchen, Werner, von Uster und Schwarzenberg, in Oetwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].