Johann Walter Zumstein
domicilié à Wettingen, de Lungern Mandats actifs: Möbel Hunziker AG, Brico Ville Autozubehör AG Connecté à: Thomas Zumstein, Andreas Raphael Zumstein, Maria Theresia Zumstein et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Johann Walter Zumstein" à jour.Vous suivez maintenant "Johann Walter Zumstein".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Johann Walter Zumstein" à jour.Vous suivez maintenant "Johann Walter Zumstein".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Johann Walter Zumstein
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Johann Walter Zumstein
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Commerce d’accessoires automobiles
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Commerce d’accessoires automobiles
Personnes privées avec le nom Johann Walter Zumstein
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Johann Walter Zumstein
Numéro de publication: 1195475, Registre du commerce Argovie, (400)
Allsyst IT Solution GmbH, in Wettingen, CHE-112.879.400, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2008, S. 1, Publ. 4774364).
Firma neu:
Allsyst IT Solution GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.11.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein, Johann Walter, von Lungern, in Wettingen, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4774364, Registre du commerce Argovie, (400)
Allsyst IT Solution GmbH, bisher in Dietikon, CH-020.4.033.068-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2006, S. 20, Publ. 3338534).
Gründungsstatuten:
30.03.2006.
Statutenänderung:
28.10.2008.
Sitz neu:
Wettingen.
Domizil neu:
c/o Johann Walter Zumstein, Rosenauweg 11a, 5430 Wettingen.
Zweck neu:
Handel und Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Software und System Engineering sowie Handel mit Waren aller Art;
Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmeverträgen vom 27.03.2006 Büromobiliar und EDV Hard- und Software zum Preis von CHF 10'000.-- (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen erfolgen per Brief, e-mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Serino, Corrado, italienischer Staatsangehöriger, in Wohlenschwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein, Johann Walter, von Lungern, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 3423084, Registre du commerce Obwald, (140)
Zumi Holding AG, in Lungern, CH-140.3.002.863-4, c/o Garage Gasser AG, Brünigstrasse 36, 6078 Lungern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
9.06.2006.
Zweck:
Halten und Verwalten von Beteiligungen im Bereich Detailhandel und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen, namentlich Handel mit Waren aller Art und Vornahme von Beratungen im Bereich Detailhandel und Dienstleistungen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt nach der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 7. Juni 2006 von Alfred W. Hunziker, in Reinach AG, sämtliche 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Möbel Hunziker AG, in Reinach AG, zum Preise von CHF 4'150'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan. Sie können durch Brief erfolgen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Zumstein, Johann Walter, von Lungern, in Wettingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zumstein, Thomas, von Lungern, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumstein, Andreas Raphael, von Lungern, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller Treuhand AG, in Bülach, Revisionsstelle.