Rudolf Zumbach
domicilié à Wald, de Wald (ZH) Mandats actifs: Genossenschaft Regionales Skispringerzentrum Zürcher Oberland Connecté à: Thomas Kindlimann, Erich Woodtli, Thomas Hösli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Zumbach" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Zumbach".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Zumbach" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Zumbach".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rudolf Zumbach
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rudolf Zumbach
Services sportifs
Services sportifs
Personnes privées avec le nom Rudolf Zumbach
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rudolf Zumbach
Numéro de publication: 4895828, Registre du commerce Zurich, (20)
Sennereigenossenschaft Spittel, in Wald ZH, CH-020.5.901.404-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2004, S. 22, Publ. 2169252).
Firma neu:
Sennereigenossenschaft Spittel in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.09.2008 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger, Walter, von Rüti ZH, in Wald ZH, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumbach, Rudolf, von Wald ZH, in Wald ZH, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Halbheer, Urs, von Wald ZH, in Wald ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfenninger, Hansjakob, von Wald ZH, in Wald ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zürcher Bauernverband (ZBV) (CH-020.6.000.571-0), in Zürich, Liquidatorin.
Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Regionales Skispringerzentrum Zürcher Oberland, in H i n w i l, c/o Ueli Lattmann, Sennhüttenstrasse 6, 8342 Wermetshausen, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.01.1999, 5.03.1999.
Zweck:
Erstellung und kostendeckender Betrieb eines Skispringerzentrums in Orn am Bachtel;
dieses soll hauptsächlich als Trainingsund Wettkampfstätte für den Skisprung-Sport, insbesondere aber für den regionalen und überregionalen Skispringernachwuchs dienen;
kann zu diesem Zweck Gesellschaften, Bau- und Benützerrechte sowie Grundstücke erwerben oder veräussern, Häuser erwerben, erstellen, mieten, verwalten, veräussern, vermieten oder betreiben und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Anteilscheine:
CHF 200.-.
Haftung/ Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 200.- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Kündig, Jörg, von Hittnau und Gossau ZH, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lattmann, Ulrich, von Hütten, in Hinwil, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Marti-Rohr, Silvia, von Brügglen und Zürich, in Wetzikon, Mitglied und Kassiererin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deboni, Emil, von Hinwil, in Hinwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Honegger, Walter, von Wald ZH, in Wald ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hösli, Fridolin, von Haslen, in Hinwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnyder , Ralf, von Vorderthal, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trachsler, Kurt, von Hinwil und Hittnau, in Hinwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zumbach, Rudolf, von Wald ZH, in Wald ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.