Rafael Zemp
domicilié à Meilen, de Malters Mandats actifs: Colosseum HoldCo I AG, Advoro AG et plus Connecté à: Daniel Fehr, Patrick Gustaaf De Maeseneire, Boris Räber et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rafael Zemp" à jour.Vous suivez maintenant "Rafael Zemp".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rafael Zemp" à jour.Vous suivez maintenant "Rafael Zemp".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rafael Zemp
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rafael Zemp
Exploitation des sociétés de participation
Office de notaire et avocat
Exploitation des autres institutions financières
Gestion d’entreprise et administration
Exploitation des sociétés de participation
Office de notaire et avocat
Exploitation des autres institutions financières
Gestion d’entreprise et administration
Personnes privées avec le nom Rafael Zemp
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rafael Zemp
Numéro de publication: HR02-1006125568, Registre du commerce Zurich, (20)
Jacobs Holding AG, in Zürich, CHE-101.838.874, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2024, Publ. 1006075221).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacobs, Nicolas, von Küsnacht (ZH), in London (GB), Co-Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)];
Albin-Jacobs, Nathalie, von Küsnacht (ZH), in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)];
Zemp, Rafael, von Malters, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg].
Numéro de publication: HR02-1005916589, Registre du commerce Zurich, (20)
Yokoy Holding AG, in Zürich, CHE-263.322.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2023, Publ. 1005756397).
Statutenänderung:
15.12.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 197'108.65 [bisher: CHF 191'975.76].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 197'108.65 [bisher: CHF 191'975.76].
Aktien neu:
8'496'936 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'252'465 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed), 741'786 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1), 3'626'663 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2) und 3'593'015 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B) [bisher: 3'626'663 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2), 3'079'726 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B), 8'496'936 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'252'465 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed) und 741'786 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zemp, Rafael, von Malters, in Herrliberg, Sekretär (Nichtmitglied), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Täuber, Christina, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005914924, Registre du commerce Zurich, (20)
Colosseum HoldCo I AG, in Zürich, CHE-139.094.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2023, Publ. 1005874625).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zemp, Rafael, von Malters, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.