Mark Alexander Youle
domicilié à Birsfelden, de Vereinigtes Königreich Mandats actifs: Hasbro Holding SA, Hasbro SA Connecté à: Maria Gonzalez, Susan Mariniello, Katherine Anne Proctor et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mark Alexander Youle" à jour.Vous suivez maintenant "Mark Alexander Youle".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mark Alexander Youle" à jour.Vous suivez maintenant "Mark Alexander Youle".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Mark Alexander Youle
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Mark Alexander Youle
Exploitation des sociétés de participation
Commerce de biens de consommation
Exploitation des sociétés de participation
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Mark Alexander Youle
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Mark Alexander Youle
Numéro de publication: 6441826, Registre du commerce Soleure, (241)
Smith & Nephew AG, in Solothurn, CH-100.3.000.216-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2011, S. 15, Publ. 5979440).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Youle, Mark Alexander, britischer Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Platzer, Peter, von Rüttenen, in Riedholz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thiroloix, Stephane, französischer Staatsangehöriger, in Suresnes (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Augustin, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Thomas Ulrich, von Roggwil TG, in Rothrist, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Onillon, Sabine Esther, von Mümliswil-Ramiswil, in Muhen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 5783746, Registre du commerce Zoug, (170)
Smith & Nephew Orthopaedics AG, in Baar, CH-170.3.016.843-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2010, S. 19, Publ. 5759352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Youle, Mark Alexander, britischer Staatsangehöriger, in Merenschwand, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Augustin, Marc Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5363876, Registre du commerce Zoug, (170)
Smith & Nephew Orthopaedics Schweiz AG, in Risch, CH-170.3.027.810-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2009, S. 28, Publ. 4948112).
Statutenänderung:
18.11.2009.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 10D, 6340 Baar.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Youle, Mark Alexander, britischer Staatsangehöriger, in Merenschwand, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-170.9.000.609-0), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Andreas, von Luzern, in Walchwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
thv AG (CH-400.3.911.163-7), in Aarau, Revisionsstelle.