Walid Yahyaoui
domicilié à Arth, de France Mandats actifs: VICM Valve and Instrumentation Calibration and Maintenance GmbH Connecté à: Claire Dhersin Yahyaoui Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walid Yahyaoui" à jour.Vous suivez maintenant "Walid Yahyaoui".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walid Yahyaoui" à jour.Vous suivez maintenant "Walid Yahyaoui".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Walid Yahyaoui
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Walid Yahyaoui
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Fabrication d’autres machines et parties desquelles
Personnes privées avec le nom Walid Yahyaoui
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Walid Yahyaoui
Numéro de publication: HR02-1005899938, Registre du commerce Zoug, (170)
VICM Valve and Instrumentation Calibration and Maintenance GmbH, bisher in Arth, CHE-401.786.730, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023, Publ. 1005741609).
Statutenänderung:
06.11.2023.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Blegistrasse 23, 6340 Baar. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Safsafi, Mohamed, französischer Staatsangehöriger, in Arth, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yahyaoui, Walid, französischer Staatsangehöriger, in Arth, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Colmar (FR)].
Numéro de publication: HR02-1005881875, Registre du commerce Schwyz, (130)
MEDJAHED VICM, in Arth, CHE-322.415.440, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yahyaoui, Walid, französischer Staatsangehöriger, in Colmar (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005663172, Registre du commerce Schwyz, (130)
VICM Valve and Instrumentation Calibration and Maintenance GmbH, in Arth, CHE-401.786.730, Gotthardstrasse 22, 6414 Oberarth, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, Reparatur, Wartung und Handel mit technischen Komponenten wie Rohrleitungen, Armaturen, Steuerungen, Messgeräten und Instrumenten;
sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen erwerben, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 19.01.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Yahyaoui, Walid, französischer Staatsangehöriger, in Colmar (FR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dhersin ép. Yahyaoui, Claire, französische Staatsangehörige, in Colmar (FR), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Holding IPG (823 518 683), in Châtenois (FR), Gesellschafterin, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Safsafi, Mohamed, französischer Staatsangehöriger, in Arth, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.