Isabella Yaheya
domicilié à Meilen, de Wolfhalden Mandats actifs: Zobo Getränke GmbH Connecté à: Fabian Michael Brunner Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Isabella Yaheya" à jour.Vous suivez maintenant "Isabella Yaheya".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Isabella Yaheya" à jour.Vous suivez maintenant "Isabella Yaheya".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Isabella Yaheya
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Isabella Yaheya
Production de boissons (sans alcool)
Production de boissons (sans alcool)
Personnes privées avec le nom Isabella Yaheya
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Isabella Yaheya
Numéro de publication: 3070705, Registre du commerce Zurich, (20)
Zobo Getränke GmbH, in Zürich, CHE-235.306.469, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2012, Publ. 6801668).
Statutenänderung:
06.09.2016.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
General-Wille-Strasse 141, 8706 Meilen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Fabian Michael, von Zürich, in Meilen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich];
Yaheya, Isabella, von Wolfhalden, in Meilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: 6801668, Registre du commerce Zurich, (20)
Zobo Getränke GmbH, in Zürich, CH-020.4.048.050-3, Edenstrasse 16, 8045 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.08.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion, Entwicklung, Vertrieb und Handel von Getränken und anderen Produkten im Lebensmittelbereich. Sie kann in diesem Zusammenhang auch Beratungen und Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 02.08.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Brunner, Fabian Michael, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Yaheya, Isabella, von Wolfhalden, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 5852984, Registre du commerce Zurich, (20)
Absolvententag ZHAW, in Winterthur, CH-020.6.001.355-1, Verein (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2010, S. 26, Publ. 5474554).
Domizil neu:
Theaterstrasse 3, 8400 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebersold, Benjamin, von Niederhünigen, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Burg, Peter, von Bettlach, in Wangen bei Olten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Basic, Ida, von Allschwil, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumann, Greta, deutsche Staatsangehörige, in Adliswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Däpp, Lea, von Oppligen, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rodriguez das Silva, Rui, von Mitlödi, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Yaheya, Isabella, von Wolfhalden, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirthensohn, Gino, von Schwyz, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kranich, Christoph, von Seuzach, in Seuzach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Alexandra, von Altstätten, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lütolf, Florian, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Sabrina, von Bülach, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Minder, Urs, von Kirchberg BE, in Frauenfeld, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schenk, Benjamin, von Röthenbach im Emmental, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stauber, Christian, von Bubikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.