Fritz-Peter Wyssen
domicilié à Uetendorf, de Frutigen Mandats actifs: Gravia Trade GmbH Connecté à: Renate Wyssen Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fritz-Peter Wyssen" à jour.Vous suivez maintenant "Fritz-Peter Wyssen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fritz-Peter Wyssen" à jour.Vous suivez maintenant "Fritz-Peter Wyssen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fritz-Peter Wyssen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fritz-Peter Wyssen
Commerce de biens de consommation
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Fritz-Peter Wyssen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fritz-Peter Wyssen
Numéro de publication: HR02-1005020926, Registre du commerce Berne, (36)
VEREIN LAZARUS, in Steffisburg, CHE-106.087.508, Verein (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2016, Publ. 2625131).
Weitere Adressen:
Industriestrasse 5, 3600 Thun.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberhard, Simone Nadine, von Schüpfen, in Thierachern, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küenzi, Beat, von Linden, in Thierachern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyssen, Fritz-Peter, von Frutigen, in Scharnachtal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächli-Vorraro, Gisella, von Würenlingen, in Thun, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liebi, Simon Peter, von Seftigen, in Wichtrach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schären, Mischa Peter, von Köniz, in Steffisburg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6084766, Registre du commerce Berne, (36)
Gravia Trade GmbH, in Reichenbach im Kandertal, CH-092.4.000.696-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2009, S. 4, Publ. 5280444).
Statutenänderung:
11.03.2011.
Sitz neu:
Uetendorf.
Domizil neu:
Thunstrasse 63, 3661 Uetendorf.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. [Streichung der weiteren Adresse] [gestrichen: Geschäftsdomizil: Thunstrasse 63, 3661 Uetendorf].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyssen, Fritz-Peter, von Frutigen, in Uetendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00];
Wyssen, Renate, von Frutigen, in Uetendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00].
Numéro de publication: 5280444, Registre du commerce Berne, (36)
Gravia Trade GmbH, in Reichenbach im Kandertal, CH-092.4.000.696-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2004, S. 4, Publ. 2406516). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Der Hinweis auf die Liberierung des Stammkapitals wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 20'000.--.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyssen, Fritz-Peter, von Frutigen, in Uetendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].