Erika Wyplosz-Strub
domicilié à Wiler b. Seedorf, de Läufelfingen Mandats actifs: Solargenossenschaft Lyss SGL, Strub Areal AG et plus Connecté à: Jürg Rihs, Patrick Häni, Alexandre Reinhard Moeri et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erika Wyplosz-Strub" à jour.Vous suivez maintenant "Erika Wyplosz-Strub".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erika Wyplosz-Strub" à jour.Vous suivez maintenant "Erika Wyplosz-Strub".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Erika Wyplosz-Strub
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Erika Wyplosz-Strub
Production et approvisionnement en électricité
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fabrication et transformation des produits du bois
Production et approvisionnement en électricité
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fabrication et transformation des produits du bois
Personnes privées avec le nom Erika Wyplosz-Strub
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Erika Wyplosz-Strub
Numéro de publication: 6707710, Registre du commerce Berne, (36)
STRUB Dachgauben/Lucarnes GmbH, in Seedorf BE, CH-036.4.042.120-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2010, S. 6, Publ. 5562946).
Statutenänderung:
30.05.2012.
Stammkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 30.05.2012 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 100'000.00 verrechnet, wofür 100 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyplosz-Strub, Erika, von Läufelfingen, in Wiler bei Seedorf (Seedorf BE), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5562946, Registre du commerce Berne, (36)
STRUB Dachgauben/Lucarnes GmbH, in Seedorf BE, CH-036.4.042.120-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2008, S. 3, Publ. 4511948).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyplosz-Strub, Erika, von Läufelfingen, in Biel/Bienne, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Walter, von Schüpfen, in Schüpfen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelprokura und mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5107640, Registre du commerce Berne, (36)
Strub AG, in Seedorf BE, CH-073.3.002.476-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2007, S. 4, Publ. 3866662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyplosz-Strub, Erika, von Läufelfingen, in Biel BE, Präsidentin und Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Fuchs und Partner Treuhand- und Revisions AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strub, Manfred, von Läufelfingen, in Lyss, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kiener-Strub, Heidi, von Muri bei Bern, in Feldmeilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
COT Treuhand AG (CH-073.3.004.314-4), in Lyss, Revisionsstelle.