Christoph Wulf
domicilié à Tägerwilen, de Allemagne Mandats actifs: Ibex Supply Chain Solutions GmbH in Liquidation, Christoph Wulf Consulting GmbH Connecté à: Volker Wolfgang Schmidt, Angelika Wulf Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Wulf" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Wulf".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Wulf" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Wulf".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christoph Wulf
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christoph Wulf
Autres activités libérales
Service concernant conseil aux entreprises
Autres activités libérales
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Christoph Wulf
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christoph Wulf
Numéro de publication: HR02-1006105611, Registre du commerce Grisons
Ibex Supply Chain Solutions GmbH, in Chur, CHE-395.161.778, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005450207).
Firma neu:
Ibex Supply Chain Solutions GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.08.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Volker Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Wulf, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005991626, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Christoph Wulf Consulting GmbH, in Tägerwilen, CHE-379.121.444, Lindenstrasse 3, 8274 Tägerwilen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.03.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Supportdienstleistungen in den Bereichen Procurement, Supply Chain Solution und Personalberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 12.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wulf, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wulf, Angelika, deutsche Staatsangehörige, in Tägerwilen, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005929479, Registre du commerce Thurgovie, (440)
VAMED Health Project Schweiz AG, in Zihlschlacht-Sitterdorf, CHE-308.324.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2023, Publ. 1005809477).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kernen, Roger, von Diemtigen, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wulf, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.