Christoph Würth
domicilié à Herisau, de Steinach Mandats actifs: Stiftung "Dorfbild Herisau" Connecté à: Barbara Rüst, Charlotte Strohm, Hans-Ruedi Beck et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Würth" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Würth".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Würth" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Würth".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christoph Würth
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christoph Würth
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Christoph Würth
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christoph Würth
Numéro de publication: HR02-1004535931, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Med-Lab Marketing AG, in Oberwil (BL), CHE-108.368.622, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2010, Publ. 5813364).
Firma neu:
Med-Lab Marketing AG in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil, c/o Alois Zimmermann, Notar, Freie Strasse 81, 4051 Basel.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.12.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würth, Christoph, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Würth, Michelle, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kindlimann, Marianne, von Meilen, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004503580, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
BACHEM AG, in Bubendorf, CHE-110.077.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2018, Publ. 4404007).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haynl, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würth, Christoph, von Basel, in Oberwil (BL), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matton, Marie-Armèle, französische Staatsangehörige, in Blotzheim (FR), Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rümmler, Dr. Matthias, von Sissach, in Sissach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4099635, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
BACHEM AG, in Bubendorf, CHE-110.077.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074833).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corpataux, Boris, von Giffers, in Böckten, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thöni, Dr. Sandra, von Gsteigwiler, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wöhr, Dr. Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Sissach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Würth, Christoph, von Basel, in Oberwil (BL), mit Kollektivprokura zu zweien.