Jan Peter Rolf Wilkens
domicilié à Wil, de Allemagne Mandats actifs: JW + Partner GmbH Connecté à: Kenneth Bridger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jan Peter Rolf Wilkens" à jour.Vous suivez maintenant "Jan Peter Rolf Wilkens".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jan Peter Rolf Wilkens" à jour.Vous suivez maintenant "Jan Peter Rolf Wilkens".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jan Peter Rolf Wilkens
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jan Peter Rolf Wilkens
Services pour les banques et instituts de crédit
Services pour les banques et instituts de crédit
Personnes privées avec le nom Jan Peter Rolf Wilkens
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jan Peter Rolf Wilkens
Numéro de publication: 5798652, Registre du commerce Zurich, (20)
Rychener Messedesign AG, in Rümlang, CH-020.3.922.532-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2009, S. 29, Publ. 5041680).
Statutenänderung:
24.08.2010, 30.08.2010.
Firma neu:
Rychener Cubix Holding AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft hält Beteiligungen, insbesondere an Gesellschaften im Messe-, Event- und Kommunikationsdienstleistungsbereich. Die Gesellschaft stellt den Gruppengesellschaften geeignete Infrastrukturen, Immobilien, Immaterialgüterrechte und Managementdienstleistungen zur Verfügung. Dazu kann sie Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben und veräussern, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Immobilien erwerben, veräussern, verwalten und vermieten, sowie überhaupt alle Rechtsgeschäfte tätigen, die dem Zweck förderlich sind.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.08.2010 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 100'000.00 verrechnet, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilkens, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5041680, Registre du commerce Zurich, (20)
Rychener Messedesign AG, in Rümlang, CH-020.3.922.532-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2009, S. 31, Publ. 4827444).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohl, Thomas, von Bühler, in Sirnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Peter, von Langnau im Emmental, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plan, Peter, von Maur, in Eglisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wilkens, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kläui, Martin, von Winterthur, in Pfungen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stalder, David, von Sursee, in Stansstad, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2610702, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
JW + Partner GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.056.468-5, c/o André Bleisch, Treuhandbüro, Lukasstrasse 29, 9008 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.12.2004.
Zweck:
Internationales Erbringen von Dienstleistungen in Planung, Organisation, Design und Durchführung für Messen und Messeauftritte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Wilkens, Jan Peter Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Bridger, Kenneth, Bürger der USA, in Mailand (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.