Heinz Wilk
domicilié à Niederlenz, de Niederlenz Mandats actifs: Gebr. Wilk AG Connecté à: Fritz Wilk Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Wilk" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Wilk".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Wilk" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Wilk".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Heinz Wilk
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Heinz Wilk
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Personnes privées avec le nom Heinz Wilk
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Heinz Wilk
Numéro de publication: 979648, Registre du commerce Argovie, (400)
Personalfürsorgefonds der Firma Gebr. Wilk AG Niederlenz, in Niederlenz, Stiftung (SHAB Nr. 1 vom 06.01.1997, S. 16).
Name neu:
Personalfürsorgefonds der Firma Gebr. Wilk AG Niederlenz in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 07.01.2003 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilk, Heinz, von Niederlenz, in Niederlenz, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Argovie, (400)
Gebr. Wilk AG, in Niederlenz, Bauunternehmung und Zimmerei, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.1994, S. 159).
Statutenänderung:
13.11.1997.
Zweck neu:
Betrieb einer Bauunternehmung und Zimmerei;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 26.12.1953 ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilk, Friedrich Werner, von Niederlenz, in Niederlenz, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilk, Heinz, von Niederlenz, in Niederlenz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].
Registre du commerce Argovie, (400)
Personalfürsorgefonds der Firma Gebr. Wilk AG Niederlenz, in Niederlenz, Stiftung (SHAB Nr.63 vom 16.3.1985, S.1025).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilk-Fischer, Friedrich, von Niederlenz, in Niederlenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilk, Heinz, von Niederlenz, in Niederlenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.