Zeno Franz Wicki
domicilié à Cham, de Hasle (LU) et Luzern Mandats actifs: WiCon-Consulting GmbH Connecté à: Joël Wicki, Sandro Wicki Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Zeno Franz Wicki" à jour.Vous suivez maintenant "Zeno Franz Wicki".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Zeno Franz Wicki" à jour.Vous suivez maintenant "Zeno Franz Wicki".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Zeno Franz Wicki
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Zeno Franz Wicki
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Zeno Franz Wicki
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Zeno Franz Wicki
Numéro de publication: HR02-1004900880, Registre du commerce Argovie, (400)
Genossenschaft Solarstrom Kraftwerke (Schweiz), bisher in Malters, CHE-245.450.688, Genossenschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016, Publ. 3011203).
Statutenänderung:
26.03.2020.
Sitz neu:
Brittnau.
Domizil neu:
Industriestrasse 3, 4805 Brittnau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Zeno Franz, von Hasle LU und Luzern, in Muri bei Bern, Vizepräsident, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Daniel, von Wolfenschiessen, in Ennetmoos, Vizepräsident der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Irene, von Basadingen-Schlattingen, in Emmetten, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6544898, Registre du commerce Lucerne, (100)
Genossenschaft Solarstrom Kraftwerke (Schweiz), in Kriens, CH-100.5.794.136-8, Sternmatt 6, 6010 Kriens, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.01.2012.
Zweck:
Kostengünstige Verwaltung, Finanzierung, Entwicklung und Betriebsführung von im Eigentum der Genossenschaftsmitglieder befindlichen Solarstrom-Kraftwerken (Betrieb von Solarstromgeneratoren für Stromproduktion) und Energiesteuerungsanlagen in gemeinsamer Selbsthilfe für die Genossenschaftsmitglieder;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Abgabe von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 1'000.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung der Gründer vom 30.01.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schmid, Paul Beat, von Basadingen-Schlattingen, in Emmetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki, Zeno Franz, von Hasle LU und Luzern, in Muri bei Bern, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Daniel Hubert, von Wolfenschiessen, in Ennetmoos, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4222796, Registre du commerce Lucerne, (100)
Clientis Triba Partner Bank AG, in Neuenkirch, CH-100.9.016.193-4, Betrieb einer Bank, vornehmlich im Bereich des Kredit- und Wertschriftengeschäftes, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2007, S. 8, Publ. 3962404).
mit Hauptsitz in:
Triengen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwimpfer, Ernst, von Knutwil, in Neuenkirch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wicki, Zeno, von Luzern, in Kriens, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wasem, Michel, von Wattenwil, in Nottwil, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.