Urs Wicki
domicilié à Dübendorf, de Luzern Mandats actifs: WICKI mediation Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Wicki" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Wicki".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Wicki" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Wicki".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Urs Wicki
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Urs Wicki
Fourniture d’autres services aux entreprises
Fourniture d’autres services aux entreprises
Personnes privées avec le nom Urs Wicki
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Urs Wicki
Numéro de publication: HR02-1005395150, Registre du commerce Lucerne, (100)
Feldweg Immobilien AG, in Entlebuch, CHE-101.275.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2013, S.0, Publ. 1075589).
Firma neu:
Feldweg Immobilien AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Urs Wicki, Primelweg 6, 6005 Luzern Liquidationsadresse.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24.01.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Thomas, von Entlebuch, in Entlebuch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki, Klara, von Entlebuch, in Entlebuch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wicki, Urs, von Entlebuch, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004916536, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Schoeller Textil AG, in Sevelen, CHE-102.198.586, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2020, Publ. 1004856488).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinfals, Peter Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki, Urs, von Romoos und Zürich, in Eich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wyss, Thomas, von Teuffenthal BE und Winterthur, in Wigoltingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hong, Fu-Yuan, taiwanischer Staatsangehöriger, in Taipeh (TW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lee, Ming-Chang, taiwanischer Staatsangehöriger, in Taipeh (TW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liu, Cheng-Kuang, taiwanischer Staatsangehöriger, in Taipeh (TW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hämmerle, Matin, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kath, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-320.9.034.266-2)];
Hübner-Dütschler, Christine, von Eggiwil, in Brione sopra Minusio, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scheidegger, Eveline, von Trub, in Reichenburg, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004647124, Registre du commerce Argovie, (400)
FERNSEHGENOSSENSCHAFT AARBURG, in Aarburg, CHE-103.926.667, Genossenschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2010, S.2, Publ. 5515314).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Urs, von Hasle LU, in Aarburg, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arb, Martina, von Neuendorf, in Egerkingen, Kassierin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Kristin, deutsche Staatsangehörige, in Aarburg, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.