Luzia Wespi
domicilié à Schüpfheim, de Schüpfheim Mandats actifs: Pensionskasse LANDI Connecté à: Christoph Sigrist, Reto Manetsch, Reto Schaufelberger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Luzia Wespi" à jour.Vous suivez maintenant "Luzia Wespi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Luzia Wespi" à jour.Vous suivez maintenant "Luzia Wespi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Luzia Wespi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Luzia Wespi
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Luzia Wespi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Luzia Wespi
Numéro de publication: 3895997, Registre du commerce Lucerne, (100)
Landi Schüpfheim-Flühli, Genossenschaft, in Schüpfheim, CHE-105.795.726, Genossenschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017, Publ. 3532539).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Franz, von Schüpfheim, in Schüpfheim, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theiler, Patrick, von Doppleschwand und Schüpfheim, in Schüpfheim, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wespi, Luzia, von Schüpfheim, in Schüpfheim, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3100879, Registre du commerce Berne, (36)
Pensionskasse LANDI, in Bern, CHE-109.793.123, Stiftung (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2016, Publ. 2751173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röthlisberger, Peter, von Langnau im Emmental, in Allenlüften (Mühleberg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschbacher, Hans, von Trubschachen, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigrist, Christoph, von Sigriswil, in Uttigen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gerber, Thomas, von Langnau im Emmental, in Mont-Tramelan, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gumy, Bertrand, von Hauterive (FR), in Chapelle (Glâne), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Nadenbousch, Werner, von Val-de-Ruz, in Hettiswil b. Hindelbank (Krauchthal), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Neuchâtel und Fontaines (NE), in Hettiswil bei Hindelbank (Krauchtal), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Staub, Roman, von Menzingen, in Menzingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wespi, Luzia, von Schüpfheim, in Schüpfheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2723363, Registre du commerce Lucerne, (100)
Pensionskasse LANDI Region Zentralschweiz, in Sursee, CHE-109.475.367, Stiftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2013, Publ. 7010316).
Name neu:
Pensionskasse LANDI Region Zentralschweiz in Liquidation. Die Stiftung wird gemäss Verfügung der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) vom 05.01.2016 in Liquidation gesetzt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amschwand, Albert, von Kerns, in Kerns, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fleischlin, Cornel, von Sempach und Sursee, in Sempach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Roman, von Menzingen, in Menzingen, Präsident, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jung, Hugo, von Eschenbach (LU), in Eschenbach (LU), Aktuar-Stellvertreter, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar-Stellvertreter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sommer, Josef, von Schötz, in Malters, Mitglied, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Einschränkung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wespi, Luzia, von Schüpfheim, in Schüpfheim, Mitglied, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Krieger, Fredy, von Grosswangen, in Grosswangen, Aktuar, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stadelmann, Armin, von Willisau, in Ettiswil, Mitglied, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Emmen und Willisau, in Nottwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Truvag Revisions AG ( CHE-106.093.259), in Sursee, Revisionsstelle [bisher: Truvag Revisions AG, in Sursee ( CH-100.3.015.332-1)].