René Wendler
domicilié à 7514 Sils im Engadin, de Allemagne Mandats actifs: Beratungswelt GmbH, geschaeftskonto.de GmbH et plus Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Wendler" à jour.Vous suivez maintenant "René Wendler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Wendler" à jour.Vous suivez maintenant "René Wendler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de René Wendler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de René Wendler
Fourniture de services informatiques
Service concernant conseil aux entreprises
Fourniture de services informatiques
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom René Wendler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: René Wendler
Numéro de publication: HR01-1005894267, Registre du commerce Zoug, (170)
Beratungswelt GmbH, in Zug, CHE-436.196.351, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.11.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Softwareprodukten sowie die Erbringung von Beratungs- und Vermittlungsleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 06.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Foundervision GmbH (CHE-360.493.116), in Samedan, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wendler, René, deutscher Staatsangehöriger, in Sils im Engadin/Segl, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005702720, Registre du commerce Zurich, (20)
Work 7 GmbH, in Zürich, CHE-311.030.225, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2020, Publ. 1004940239).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hass, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Sils im Engadin/Segl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Foundervision GmbH (CHE-360.493.116), in Zug, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Wendler, René, deutscher Staatsangehöriger, in Sils im Engadin/Segl, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004735766, Registre du commerce Zoug, (170)
Foundervision GmbH, in Zug, CHE-360.493.116, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2017, Publ. 3808619).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wendler, René, deutscher Staatsangehöriger, in Sils im Engadin/Segl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Jonen].