Prof. Dr. Klaus Wilhelm Wellershoff
domicilié à Zürich, de Zürich Mandats actifs: Balgrist Campus AG, WPuls AG et plus Connecté à: Bernhard Peter Jost, Caroline Sciullo, Robert Zingg et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Prof. Dr. Klaus Wilhelm Wellershoff" à jour.Vous suivez maintenant "Prof. Dr. Klaus Wilhelm Wellershoff".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Prof. Dr. Klaus Wilhelm Wellershoff" à jour.Vous suivez maintenant "Prof. Dr. Klaus Wilhelm Wellershoff".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Klaus Wilhelm Wellershoff
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Klaus Wilhelm Wellershoff
Recherche et développement
Services pour les banques et instituts de crédit
Associations religieuses, politiques ou laïques
Gestion de fonds
Services sportifs
Service concernant conseil aux entreprises
Recherche et développement
Services pour les banques et instituts de crédit
Associations religieuses, politiques ou laïques
Gestion de fonds
Services sportifs
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Klaus Wilhelm Wellershoff
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Klaus Wilhelm Wellershoff
Numéro de publication: HR02-1006119988, Registre du commerce Zurich, (20)
Balgrist Campus AG, in Zürich, CHE-116.032.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160415).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frigg, Dr. Robert, von Cazis, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huggler, Thomas Georg, von Schattenhalb, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Bernhard, von Langnau im Emmental, in Zuzwil (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wellershoff, Klaus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005997809, Registre du commerce Zurich, (20)
Zwei Wealth Experts AG, in Zürich, CHE-237.951.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2023, Publ. 1005822650).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wellershoff, Klaus Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Müller, Patrick, von Güttingen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005974522, Registre du commerce Zurich, (20)
3am family office AG, in Zürich, CHE-209.379.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2023, Publ. 1005704834).
Statutenänderung:
12.12.2023.
Firma neu:
DV8 Investment Solutions AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(DV8 Investment Solutions SA) (DV8 Investment Solutions Ltd).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wellershoff, Matthias Claus, niederländischer Staatsangehöriger, in Washington DC (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Driessen, Maria, niederländische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wellershoff, Klaus Wilhelm, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Wellershoff, Vincent Claus, niederländischer Staatsangehöriger, in Oxford (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].