Maria Luise Weller
domicilié à Bad Homburg, de Allemagne Mandats actifs: UMC Forensics GmbH Connecté à: Stefan Woodtli, Udo Wörmann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Maria Luise Weller" à jour.Vous suivez maintenant "Maria Luise Weller".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Maria Luise Weller" à jour.Vous suivez maintenant "Maria Luise Weller".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Maria Luise Weller
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Maria Luise Weller
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Maria Luise Weller
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Maria Luise Weller
Numéro de publication: 4052143, Registre du commerce Zurich, (20)
UMC Forensics GmbH in Liquidation, in Uster, CHE-347.834.787, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, Publ. 3461565).
Firma neu:
UMC Forensics GmbH.
Domizil neu:
c/o Zogg Treuhandbüro GmbH, Zentralstrasse 3, 8610 Uster. Mit Beschluss vom 09.01.2018 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 27.03.2017 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.03.2017 aufgelöst.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaerz, Patrick, von Därligen, in Uster, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weller, Maria Luise, deutsche Staatsangehörige, in Bad Homburg (DE), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Wörmann, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Zogg, Louis, von Grabs, in Wetzikon (ZH), mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3461565, Registre du commerce Zurich, (20)
UMC Forensics GmbH, in Uster, CHE-347.834.787, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, Publ. 6249468).
Firma neu:
UMC Forensics GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.03.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weller, Maria Luise, deutsche Staatsangehörige, in Bad Homburg (DE), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Wörmann, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Schaerz, Patrick, von Därligen, in Uster, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6249468, Registre du commerce Zurich, (20)
UMC Forensics GmbH, in Uster, CH-020.4.045.405-9, c/o lic. iur. Patrick Schaerz, Rechtsanwalt & Mediator SAV, Tannenzaunstrasse 23, 8610 Uster, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.07.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Software-Produkten sowie den dazugehörenden Kunden-Support und Wartung der Software-Produkte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Betriebsstätten errichten, Liegenschaften erwerben, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, welche zur Förderung des Zwecks als geeignet erscheinen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 05.07.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Weller, Maria Luise, deutsche Staatsangehörige, in Bad Homburg (DE), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wörmann, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schaerz, Patrick, von Därligen, in Uster, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.