Dr. Leo Weiss
domicilié à Zürich, de Zürich et Nesslau Mandats actifs: Immoswiss Inter AG, RAM Holding AG in Liquidation Connecté à: Harichintan Singh Malik Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Leo Weiss" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Leo Weiss".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Leo Weiss" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Leo Weiss".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Leo Weiss
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Leo Weiss
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des autres institutions financières
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Leo Weiss
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Leo Weiss
Numéro de publication: HR02-1005225817, Registre du commerce Schwyz, (130)
Universal Energy Trading AG, in Rothenthurm, CHE-114.440.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557473).
Statutenänderung:
17.05.2021.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Universal Energy Trading Ltd.) (Universal Energy Trading SA).
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Schindellegistrasse 73, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Zweck der Aktiengesellschaft ist der Einkauf von Benzin, Diesel und anderen Treibstoffen für den Betrieb von Motorfahrzeugen auf dem Weltmarkt und der Verkauf der Treibstoffe in die Ukraine. Die Gesellschaft bezweckt ferner das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation. Bei denjenigen Aktionären, welche ihre Adresse beim Verwaltungsrat hinterlegt haben, können Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder elektronisch erfolgen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Dr. Leo, von Zürich und Nesslau, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeger, Rolf, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gvozdenovic, Marko, österreichischer Staatsangehöriger, in Altstätten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Daniela, österreichische Staatsangehörige, in Wartau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004584451, Registre du commerce Zoug, (170)
Isima International AG, in Zug, CHE-297.255.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2015, S.0, Publ. 1971081).
Firma neu:
Isima International AG in Liquidation.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.02.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jacobsohn, Jehuda Arie, belgischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steiner, Kurt, von Herzogenbuchsee, in Himmelried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weiss, Leon, belgischer Staatsangehöriger, in Herzlya (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habke, Oliver, von Cham, in Zug, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004508616, Registre du commerce Zoug, (170)
Aimo AG, in Cham, CHE-377.713.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2018, Publ. 4058247).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Dr. Leo, von Nesslau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckly, Rudolf, von Schötz, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.