Helmut Weger
domicilié à Stansstad, de Amden Mandats actifs: Printforce GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Helmut Weger" à jour.Vous suivez maintenant "Helmut Weger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Helmut Weger" à jour.Vous suivez maintenant "Helmut Weger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Helmut Weger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Helmut Weger
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Personnes privées avec le nom Helmut Weger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Helmut Weger
Numéro de publication: HR02-1004742371, Registre du commerce Nidwald, (150)
Printforce GmbH, in Stans, CHE-113.079.170, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2009, S.22, Publ. 5111080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Martin, von Reinach BL, in Stans, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weger, Helmut, von Amden, in Stansstad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 6778632, Registre du commerce Nidwald, (150)
Gimmix AG, in Stans, CH-150.3.000.346-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2012, Publ. 6726260).
Firma neu:
Gimmix AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Printforce GmbH, Engelbergstrasse 22, 6370 Stans. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.06.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weger-Böni, Helmut, italienischer Staatsangehöriger, in Stansstad, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Peter, von Affoltern am Albis, in Alpnach, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weger, Helmut, von Amden, in Stansstad, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.
Numéro de publication: 5111080, Registre du commerce Nidwald, (150)
Printforce GmbH, in Stans, CH-150.4.000.963-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2006, S. 10, Publ. 3532772).
Domizil neu:
Engelbergstrasse 22, 6370 Stans. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weger, Helmut, italienischer Staatsangehöriger, in Stansstad, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].