Ruedi Wanner
domicilié à Masein, de Beggingen Mandats actifs: inarum ag Connecté à: Edith Flütsch-Blumer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruedi Wanner" à jour.Vous suivez maintenant "Ruedi Wanner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruedi Wanner" à jour.Vous suivez maintenant "Ruedi Wanner".
|
|
Ruedi Wanner
domicilié à Thusis, de Beggingen Mandats actifs: wohnraum graubünden ag, Gebr. Wanner Immo AG Connecté à: Edith Flütsch-Blumer, Jürg Wanner, Bruno Wanner Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruedi Wanner" à jour.Vous suivez maintenant "Ruedi Wanner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruedi Wanner" à jour.Vous suivez maintenant "Ruedi Wanner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ruedi Wanner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ruedi Wanner
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Ruedi Wanner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ruedi Wanner
Numéro de publication: HR02-1005078759, Registre du commerce Thurgovie, (440)
LANDI SEERÜCKEN, Genossenschaft, in Homburg, CHE-107.093.730, Genossenschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2018, Publ. 4137005). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 30.08.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanner, Ruedi, von Schleitheim, in Steckborn, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Rolf, von Winkel, in Hörhausen (Homburg), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schärer, Daniel, von Wädenswil, in Hörhausen (Homburg), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-487.865.056), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR01-1004618117, Registre du commerce Grisons, (350)
wohnraum graubünden ag, in Thusis, CHE-279.394.622, Neudorfstrasse 45, 7430 Thusis, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.04.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Immobilien und Beteiligungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wanner, Ruedi, von Beggingen, in Thusis, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Flütsch, Edith, von Luzein, in Cazis, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4137005, Registre du commerce Thurgovie, (440)
LANDI SEERÜCKEN, Genossenschaft, in Homburg, CHE-107.093.730, Genossenschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, Publ. 6481382).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäfli, Roman, von Herdern, in Lanzenneunforn (Herdern), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei, Eugen, von Homburg, in Hörhausen (Homburg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kübler, Stefan, von Wilchingen, in Homburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanner, Ruedi, von Schleitheim, in Steckborn, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei, Bettina, von Amriswil, in Hörhausen (Homburg), Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Rolf, von Winkel, in Hörhausen (Homburg), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rubi, Andreas, von Oppligen, in Homburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.