Franz Wagner
domicilié à Hittnau, de Allemagne Mandats actifs: Fäwa-System AG Connecté à: Kevin Sven Wagner Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franz Wagner" à jour.Vous suivez maintenant "Franz Wagner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franz Wagner" à jour.Vous suivez maintenant "Franz Wagner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Franz Wagner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Franz Wagner
Commerce avec machines
Commerce avec machines
Personnes privées avec le nom Franz Wagner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Franz Wagner
Numéro de publication: HR02-1005939686, Registre du commerce Zurich, (20)
Fäwa-Elektronik AG, in Hinwil, CHE-106.955.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2023, Publ. 1005766989). Gemäss Erklärung vom 15.01.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Hittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Willi & Partner AG (CHE-107.890.726), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, Manfred, von Gossau (SG), in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005762171, Registre du commerce Zurich, (20)
Franziska Wagner Polarity GmbH, in Winterthur, CHE-283.672.310, Bürglistrasse 7, 8400 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.05.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Praxis für Komplementärmedizin, insbesondere im Bereich Polarity-Therapie, und die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen, namentlich Polarity Yoga, Reinigungen und Supervisionen, sowie die Durchführung von Kursen und Seminaren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Gemäss Erklärung vom 23.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wagner, Franziska, von Gelterkinden, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00.
Numéro de publication: HR01-1004712909, Registre du commerce Schwyz, (130)
Dekobude KLG, in Reichenburg, CHE-309.506.052, Bahnhofstrasse 57, 8864 Reichenburg, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.01.2019.
Zweck:
Verkauf und Handel von Dekorations/Geschenkartikel und Florale Gestaltung.
Eingetragene Personen:
Vonlanthen, Barbara, von Reichenburg, in Reichenburg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Wagner, Franziska, von Reichenburg, in Reichenburg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.