André Waeber
domicilié à Treyvaux, de Alterswil et Treyvaux Mandats actifs: société coopérative d'alpage de la race Holstein de Treyvaux, Société coopérative agricole de Treyvaux & environs Connecté à: Dominique Marcel Yerly, Pierre Yvan Brodard, Laurent Robert Tornare et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "André Waeber" à jour.Vous suivez maintenant "André Waeber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "André Waeber" à jour.Vous suivez maintenant "André Waeber".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de André Waeber
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de André Waeber
Associations et fédérations
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations et fédérations
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom André Waeber
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: André Waeber
Numéro de publication: HR02-1004808661, Registre du commerce Berne, (36)
Info-Research AG, in Köniz, CHE-108.688.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2015, S.0, Publ. 2230439).
Firma neu:
Info-Research AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.03.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waeber, André, von Alterswil, in Radelfingen b. Aarberg (Radelfingen), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004780169, Registre du commerce Zurich, (20)
Zaala AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-336.732.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2019, Publ. 1004606195).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eng, Urs, von Oberdorf SO, in Rüttenen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Didier, von Zeneggen, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waeber, Andrea Cordelia, von Schmitten FR, in Hüttlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
zur Nieden, Clifford, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zehnle, Frank, von Hüttlingen, in Hüttlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bacaicoa Hernaez, Rodolfo, von Reichenbach im Kandertal, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leva, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004777722, Registre du commerce Zurich, (20)
Loyalty Gift Card AG, in Thalwil, CHE-101.302.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004594494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eng, Urs, von Oberdorf SO, in Rüttenen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Didier, von Zeneggen, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waeber, Andrea, von Schmitten FR, in Hüttlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Franz, von Riemenstalden, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].