François Vuille
domicilié à Hünenberg, de La Sagne Mandats actifs: Viscom Engineering AG Connecté à: Annina Andres, Stephan Zosso, Pascal Bochud et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "François Vuille" à jour.Vous suivez maintenant "François Vuille".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "François Vuille" à jour.Vous suivez maintenant "François Vuille".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de François Vuille
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de François Vuille
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom François Vuille
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: François Vuille
Numéro de publication: 4400543, Registre du commerce Zurich, (20)
Viscom Engineering AG, in Affoltern am Albis, CHE-107.333.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015, Publ. 2359053).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vuille, François, von La Sagne, in Hünenberg, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 2295997, Registre du commerce Soleure, (241)
Alternative Bank Schweiz AG, in Olten, CHE-106.062.738, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2015, Publ. 1990589).
Statutenänderung:
25.04.2015. Die anlässlich der Generalversammlung vom 24.05.2013 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung fällt dahin, da die Generalversammlung mit Beschluss vom 25.04.2015 erneut eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt hat.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vuille, François, von Lausanne, in Chexbres, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cabarrubia, Francisco, von Elsau, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ledermann, Irene, von Madiswil, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lüscher, Monika, von Küttigen, in Concise, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schnüriger, Bernadette, von Schwyz, in Oberwil BL, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jiménez Garcia, Juan Ignacio, spanischer Staatsangehöriger, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nusslé, Frédéric, von Lutry, in Lausanne, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1550051, Registre du commerce Berne, (36)
Caisse de prévoyance professionnelle de Sonceboz S.A., à Sonceboz-Sombeval, CHE-109.507.754, fondation (No. FOSC 57 du 21.03.2012, Publ. 6603164).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vuille, Françoise, de Tramelan, à Corgémont, présidente, avec signature collective à deux;
Pfister, Jean-François, de Zurich, à Sonceboz-Sombeval, membre, sans droit de signature;
Bratschi, Philippe, de Safnern, à Malleray, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Cabocel, Alexandra Renée Raymonde, ressortissante française, à Damprichard (FR), présidente, avec signature collective à deux;
Gagnebin, Marc-André, de Tramelan, à Tavannes, membre, avec signature collective à deux;
Martin, Nathalie Jeanne Yvette, ressortissante française, à Pierrefontaine les Varans (FR), membre, sans droit de signature;
Arista Fiduciaire SA (CHE-114.812.016), à Biel/Bienne, organe de révision [précédemment: Arista Fiduciaire SA (CH-036.3.044.479-1)].