Vincent Vouillamoz
domicilié à Lausanne, de Riddes Mandats actifs: VI Véhicules industriels SA, Garage Pierre-à-Voir SA Connecté à: Francisco Rodriguez Gandara, Cyrano Vouillamoz, Myriam Vouillamoz et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vincent Vouillamoz" à jour.Vous suivez maintenant "Vincent Vouillamoz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vincent Vouillamoz" à jour.Vous suivez maintenant "Vincent Vouillamoz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Vincent Vouillamoz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Vincent Vouillamoz
Commerce et réparation des automobiles et motos
Commerce et réparation des automobiles et motos
Personnes privées avec le nom Vincent Vouillamoz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Vincent Vouillamoz
Numéro de publication: 3917547, Registre du commerce Valais, (621)
Nahrath & Vouillamoz architectes, à Saxon, CHE-110.496.488, société en nom collectif (No. FOSC 18 du 28.01.2004, Publ. 2091126).
Nouvelle raison de commerce:
Nahrath & Vouillamoz architectes en liquidation. La société est dissoute. La liquidation étant terminée, la société est radiée.
Inscription ou modification de personne(s):
Nahrath Vouillamoz, Anne-Valérie, de Riddes et Genève, à Lausanne, associée, liquidatrice, avec signature individuelle [précédemment: associée, avec signature individuelle];
Vouillamoz, Vincent, de Riddes, à Saxon, associé, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: associé, avec signature individuelle].
Numéro de publication: 2352163, Registre du commerce Valais, (621)
VI Véhicules industriels S.A., à Saxon, CHE-107.996.945, société anonyme (No. FOSC 47 du 08.03.2013, Publ. 7096860).
Modification des statuts:
30.07.2015.
Nouvelle graphie de la raison sociale:
VI Véhicules industriels SA.
Nouveau but:
commerce de véhicules industriels et utilitaires ainsi que du matériel et des pièces en rapport avec ces véhicules et exploitation d'un atelier mécanique traitant les véhicules industriels et utilitaires;
importation, exportation, commercialisation et entretien de tous outils et machines liés à l'énergie (cf statuts pour but complet).
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Statuts adaptés au nouveau droit.
Inscription ou modification de personne(s):
Vouillamoz, Vincent, de Riddes, à Lausanne, administrateur, avec signature collective à deux;
Vouillamoz, Myriam, de Riddes, à Fully, administratrice, avec signature collective à deux;
Rodriguez Gandara, Francisco, citoyen espagnol, à Saxon, directeur, avec signature collective à deux avec un administrateur.
Numéro de publication: 2352105, Registre du commerce Valais, (621)
Garage Pierre-à-Voir SA, à Saxon, CHE-197.720.765, société anonyme (No. FOSC 164 du 27.08.2014, Publ. 1682509).
Inscription ou modification de personne(s):
Vouillamoz, Cyrano, de Riddes, à Saxon, président, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique avec signature individuelle];
Vouillamoz, Vincent, de Riddes, à Lausanne, administrateur, avec signature collective à deux;
Vouillamoz, Myriam, de Riddes, à Fully, administratrice, avec signature collective à deux;
Jacquemettaz, Ulrich, de Liddes, à Salins (Sion), directeur, avec signature collective à deux avec un administrateur.