Martin Richard Vorburger
domicilié à Mörschwil, de St. Gallen Mandats actifs: Raiffeisenbank Mörschwil Genossenschaft, WonderWorld GmbH Connecté à: Nadia Zumofen, Mauro Pedone, Philipp Schmid et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Richard Vorburger" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Richard Vorburger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Richard Vorburger" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Richard Vorburger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Martin Richard Vorburger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Martin Richard Vorburger
Exploitation des banques et instituts de crédits
Autres commerces avec des biens divers
Exploitation des banques et instituts de crédits
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Martin Richard Vorburger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Martin Richard Vorburger
Numéro de publication: HR02-1004950463, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, publizierten TR-Eintrag Nr. 5'792 vom 22.06.2020 WonderWorld GmbH, in St. Gallen, CHE-111.750.376, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2020, Publ. 1004942808).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forrer, Roger, von Ganterschwil, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: in Brunnadern (Neckertal)];
Vorburger, Martin, von St. Gallen, in Mörschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: in St. Gallen].
Numéro de publication: 2868643, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Raiffeisenbank Mörschwil Genossenschaft, in Mörschwil, CHE-107.256.676, Genossenschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thaler, Armin, von Wartau, in Mörschwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Gallus, von Altstätten, in Mörschwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Besmer, Roland, von Oberägeri, in Mörschwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vorburger, Martin, von St. Gallen, in Mörschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in St. Gallen, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 2633969, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Raiffeisenbank Mörschwil Genossenschaft, in Mörschwil, CHE-107.256.676, Genossenschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2015, Publ. 2412887).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vorburger, Martin, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.