Alexandra Isabelle von Schulthess Rechberg
domicilié à Zürich, de Zürich Mandats actifs: Indigo Ink GmbH, crossmotion ag Connecté à: Peter Zanol, Conrad Anthony Weiss, Rolf Roth Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alexandra Isabelle von Schulthess Rechberg" à jour.Vous suivez maintenant "Alexandra Isabelle von Schulthess Rechberg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alexandra Isabelle von Schulthess Rechberg" à jour.Vous suivez maintenant "Alexandra Isabelle von Schulthess Rechberg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alexandra Isabelle von Schulthess Rechberg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alexandra Isabelle von Schulthess Rechberg
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Alexandra Isabelle von Schulthess Rechberg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alexandra Isabelle von Schulthess Rechberg
Numéro de publication: HR02-1004540003, Registre du commerce Zurich, (20)
Zanol Offset Body Leasing GmbH, in Zürich, CHE-101.184.127, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2012, Publ. 6705692).
Statutenänderung:
19.12.2018.
Firma neu:
Indigo Ink GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Leasing, die Beratung von Druckereibetrieben und Instruktionen an Druckmaschinen, das Erstellen von Konzepten, die Planung und Umsetzung kommunikativer Massnahmen sowie Instruktionsdesign. Des Weiteren den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanol, Werner, von Winterthur, in Rickenbach ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Schulthess Rechberg, Alexandra Isabelle, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 2280325, Registre du commerce Zurich, (20)
Chamber 5 GmbH, in Zürich, CHE-458.417.715, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, Publ. 7048344).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Schulthess Rechberg, Alexandra Isabelle, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg Gehrig, Monika Pia, von Horgen, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 1100043, Registre du commerce Zurich, (20)
crossmotion ag, in Zürich, CH-020.4.031.509-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2013, Publ. 7103300).
Statutenänderung:
12.09.2013, 24.09.2013.
Aktienkapital neu:
CHF 210'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 210'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
210 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Rolf, von Kesswil, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Angstmann, Piero, von Berikon, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weiss, Conrad, von Laufenburg, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winiger, Carol, von Zürich, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Schulthess Rechberg, Alexandra Isabelle, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.