Benno von Arx
domicilié à Niedergösgen, de Stüsslingen et Niedergösgen Mandats actifs: B & D Liegenschaften GmbH, RebenConsult GmbH et plus Connecté à: Susanne Von Arx, Adrian Bernhard Giger, Georges Thoenen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Benno von Arx" à jour.Vous suivez maintenant "Benno von Arx".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Benno von Arx" à jour.Vous suivez maintenant "Benno von Arx".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Benno von Arx
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Benno von Arx
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services fiduciaires
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation des etablissements généraux de santé
Exploitation des autres institutions financières
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services fiduciaires
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation des etablissements généraux de santé
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Benno von Arx
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Benno von Arx
Numéro de publication: HR02-1005788702, Registre du commerce Soleure, (241)
IMENTUM GmbH, in Schönenwerd, CHE-480.866.988, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2015, S.0, Publ. 2427015).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Döbeli, Niklaus, von Fahrwangen, in Schönenwerd, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Arx, Benno, von Stüsslingen, in Niedergösgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005545527, Registre du commerce Berne, (36)
almova GmbH, in Bern, CHE-289.861.128, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2021, Publ. 1005332572).
Firma neu:
almova GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.08.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Arx, Benno, von Niedergösgen, in Niedergösgen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hannich, Martina, von Riehen, in Spiez, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
d-ideas GmbH (CHE-292.316.239), in Bern, Gesellschafterin, Liquidatorin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1004874402, Registre du commerce Soleure, (241)
B & D Liegenschaften GmbH, in Niedergösgen, CHE-115.092.632, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2009, S.14, Publ. 5267690).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Arx, Benno, von Stüsslingen, in Niedergösgen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
von Arx, Susanne, von Stüsslingen, in Niedergösgen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.