Edmond Voeffray
domicilié à Martigny, de Vérossaz Mandats actifs: Fondation André Guex-Joris Connecté à: Daniel Constantin, Bruno Thurre, Patrice Moret et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Edmond Voeffray" à jour.Vous suivez maintenant "Edmond Voeffray".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Edmond Voeffray" à jour.Vous suivez maintenant "Edmond Voeffray".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Edmond Voeffray
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Edmond Voeffray
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Edmond Voeffray
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Edmond Voeffray
Numéro de publication: 6452790, Registre du commerce Valais, (621)
Fondation André Guex-Joris, à Martigny, CH-621.7.002.299-7, fondation (No. FOSC 190 du 02.10.2006, p. 17, Publ. 3572382).
Nouvelle adresse:
Place du Manoir 1, 1920 Martigny.
Nouvelle autre adresse:
c/o Pierre Goy, Coteau de Belmont 18, 1815 Clarens.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Guex-Joris, André, de Martigny, à Martigny, président du Conseil et du bureau, avec signature collective à deux avec Benoît Bender, Raphy Darbellay ou Michel Veuthey;
Guex-Joris née Boudry, Elisabeth, de Ecoteaux, à Morges, vice-présidente, avec signature collective à deux avec Benoît Bender, Raphy Darbellay ou Michel Veuthey;
Bender, Benoît, de Fully, à Martigny, membre du Conseil et du bureau, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Veuthey, Michel, de Vernayaz, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Rihs, Nancy, de Berne, à Genève, membre, sans droit de signature;
Schmid, Jean-Louis, de Grengiols, à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Goy, Pierre, de Vaulion, à Clarens (Montreux), président du conseil et du bureau, avec signature collective à deux [précédemment: à Genève, membre sans droit de signature];
Hugon, Michaël, de Finhaut et Martigny, à Martigny, vice-président du conseil et membre du bureau, avec signature collective à deux;
Perrin, Pierre-André, de Sierre, à Dorénaz, membre du conseil et du bureau, sans droit de signature;
Darbellay, Raphy, de Martigny et Liddes, à Martigny, membre, avec signature collective à deux [précédemment: membre avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente];
Voeffray, Edmond, de Vérossaz, à Martigny, membre, avec signature collective à deux [précédemment: membre du Conseil et du bureau sans droit de signature];
Gianadda, François, de Salvan et Martigny, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Olosen, Mads, citoyen danois, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Smets, Romain, citoyen français, à Botyre (Ayent), membre, sans droit de signature;
Fiduciaire Maillard SA (CH-550.0.109.340-0), à Lausanne, organe de révision.
Numéro de publication: 3572382, Registre du commerce Valais
Fondation André Guex-Joris, à Martigny, CH-621.7.002.299-7, conservation et la mise en valeur des archives musicales d'André et Elisabeth Guex-Joris, à Morges, fondation (FOSC no 10 du 14.01.2000, p. 293).
Personnes et signatures radiées:
Giroud, Frédéric, de Martigny, à Martigny, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Crittin, Pierre, de Riddes, à Martigny, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente.
Inscription ou modification de personnes:
Guex-Joris, André, de Martigny, à Martigny, président du Conseil et du bureau, avec signature collective à deux avec Benoît Bender, Raphy Darbellay ou Michel Veuthey [précédemment: président, avec signature collective à deux avec un membre du conseil, sauf la vice-présidente];
Guex-Joris née Boudry, Elisabeth, de Ecoteaux, à Morges, vice-présidente, avec signature collective à deux avec Benoît Bender, Raphy Darbellay ou Michel Veuthey [précédemment: avec signature collective à deux avec un membre du conseil, sauf le président];
Bender, Benoît, de Fully, à Martigny, membre du Conseil et du bureau, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Voeffray, Edmond, de Vérossaz, à Martigny, membre du Conseil et du bureau, sans droit de signature [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente];
Vauterin, Raymond, citoyen belge, à Vevey, trésorier, sans droit de signature;
Darbellay, Raphy, de Martigny et Liddes, à Martigny, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Veuthey, Michel, de Vernayaz, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente [précédemment: à Diolly (Sion), sans droit de signature];
Goy, Jacques-Armand, de Vaulion, à Lausanne, membre, sans droit de signature;
Goy, Pierre, de Vaulion, à Genève, membre, sans droit de signature;
Rihs, Nancy, de Berne, à Genève, membre, sans droit de signature;
Schmid, Jean-Louis, de Grengiols, à Martigny, organe de révision.
Registre du commerce Valais
Fondation André Guex-Joris, à M a r t i g n y, archives musicales, etc... (FOSC du 02.12.1999, no 235, p. 8180).
Nouvelle adresse:
Le Manoir, 1920 Martigny.
Adresse postale:
Rue de la Poste 12, 1920 Martigny.
Inscription ou modification de personnes:
Veuthey, Michel, de Vernayaz, à Diolly (Sion), membre, sans droit de signature [précédemment: à Savièse, avec SC avec le président ou la vice-présidente];
Crittin, Pierre, de Riddes, à Martigny, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Voeffray, Edmond, de Vérossaz, à Martigny, membre, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente.