Jean-Pierre Vocat
domicilié à Randogne, de Crans-Montana Mandats actifs: Bluche 2000 SA Connecté à: Vincent Bonvin, Régis Pralong Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jean-Pierre Vocat" à jour.Vous suivez maintenant "Jean-Pierre Vocat".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jean-Pierre Vocat" à jour.Vous suivez maintenant "Jean-Pierre Vocat".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jean-Pierre Vocat
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jean-Pierre Vocat
Viabilisation de terrains
Viabilisation de terrains
Personnes privées avec le nom Jean-Pierre Vocat
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jean-Pierre Vocat
Numéro de publication: HR02-1004573278, Registre du commerce Valais, (621)
MON JOB SA, à Monthey, CHE-289.115.060, société anonyme (No. FOSC 240 du 11.12.2018, Publ. 1004518093).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vocat, Jean Pierre, de Anniviers, à Vouvry, administrateur unique, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1004518093, Registre du commerce Valais, (621)
MON JOB SA, à Monthey, CHE-289.115.060, société anonyme (No. FOSC 150 du 05.08.2016, Publ. 2990755).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rama, Bujar, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Vocat, Jean Pierre, de Anniviers, à Vouvry, administrateur unique, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 3266713, Registre du commerce Valais, (626)
Bluche 2000 SA, à Randogne, CHE-101.080.580, société anonyme (No. FOSC 20 du 29.01.2016, Publ. 2629239).
Nouveau siège:
Crans-Montana. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Chermignon, Mollens VS, Montana et Randogne le 01.01.2017].
Inscription ou modification de personne(s):
Bonvin, Vincent, de Crans-Montana, à Sierre, président, avec signature collective à deux [précédemment: de Montana];
Pralong, Régis, de Crans-Montana et Evolène, à Crans-Montana, administrateur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: de Chermignon, à Chermignon];
Vocat, Jean-Pierre, de Crans-Montana, à Crans-Montana, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: de Mollens, à Bluche].