Rosa da Conceicao Vladi-de Sousa Antunes
domicilié à Sarmenstorf, de Mägenwil Mandats actifs: Soprano GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rosa da Conceicao Vladi-de Sousa Antunes" à jour.Vous suivez maintenant "Rosa da Conceicao Vladi-de Sousa Antunes".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rosa da Conceicao Vladi-de Sousa Antunes" à jour.Vous suivez maintenant "Rosa da Conceicao Vladi-de Sousa Antunes".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rosa da Conceicao Vladi-de Sousa Antunes
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rosa da Conceicao Vladi-de Sousa Antunes
Nettoyage de bâtiments
Nettoyage de bâtiments
Personnes privées avec le nom Rosa da Conceicao Vladi-de Sousa Antunes
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rosa da Conceicao Vladi-de Sousa Antunes
Numéro de publication: 4226681, Registre du commerce Argovie, (400)
Soprano GmbH, bisher in Zürich, CHE-115.908.819, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2016, Publ. 2855019).
Statutenänderung:
20.04.2018.
Sitz neu:
Sarmenstorf.
Domizil neu:
Obere Feldeggstrasse 9, 5614 Sarmenstorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kimmich, Daniel, von Ascona, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vladi-de Sousa Antunes, Rosa, von Mägenwil, in Sarmenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: De Sousa Antunes Vladi, Rosa, portugiesische Staatsangehörige, in Mägenwil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4355606, Registre du commerce Zurich, (20)
Quippini GmbH, in Zürich, CH-020.4.003.742-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2004, S. 19, Publ. 2269840). Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vladi-Antunes, Rosa da Conceicao, portugiesische Staatsangehörige, in Dietikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.--;
Vladi, Lavdim, serbisch-montenegrinischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weichlen AG, in Turgi (CH-400.3.028.042-2), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--;
Albino Macedo, Sandra Beatriz, brasilianische Staatsangehörige, in Turgi, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2269840, Registre du commerce Zurich, (20)
Quippini GmbH, in Zürich, Betrieb einer Café-Bar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 23.11.2000, S. 7977).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gattella, Eveline, von Günsberg, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Schild, Brigitta, von Brienzwiler, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vladi-Antunes, Rosa da Conceicao, portugiesische Staatsangehörige, in Dietikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Vladi, Lavdim, serbisch-montenegrinischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.