Tommaso Vitali
domicilié à Carouge, de Italie Mandats actifs: Cosi Sàrl Connecté à: Livio Cosi, Eveline Vitali-Osbeck Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tommaso Vitali" à jour.Vous suivez maintenant "Tommaso Vitali".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tommaso Vitali" à jour.Vous suivez maintenant "Tommaso Vitali".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Tommaso Vitali
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Tommaso Vitali
Exploiter des etablissement de restauration
Exploiter des etablissement de restauration
Personnes privées avec le nom Tommaso Vitali
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Tommaso Vitali
Numéro de publication: HR02-1005928887, Registre du commerce Berne, (36)
Vitali's Generation AG, in Mörigen, CHE-103.275.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2023, Publ. 1005824622).
Statutenänderung:
14.12.2023.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
Poststrasse 19, 2504 Biel/Bienne.
Weitere Adressen:
Postfach 6110, 2500 Biel/Bienne 6.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Verwaltung, Ueberbauung und Nutzbarmachung von Grundstücken sowie Unterhalt von Immobilien aller Art. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Geschäftszwecks zu fördern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vitali, Tommaso, von Brüttelen, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mörigen].
Numéro de publication: HR02-1005104156, Registre du commerce Berne, (36)
Vitali's Generation AG, in Biel/Bienne, CHE-103.275.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, Publ. 1004892483).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vitali, Tommaso, von Brüttelen, in Mörigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schär, Jennifer, von Brüttelen, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5688508, Registre du commerce Berne, (36)
Flora-Immobilien AG, in Port, CH-073.3.005.364-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2010, S. 4, Publ. 5656730).
Statutenänderung:
08.06.2010.
Firma neu:
Vitali's Generation AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vitali, Tommaso, italienischer Staatsangehöriger, in Port, Mitglied, mit Einzelunterschrift.