André Velatta
domicilié à Sion, de Port-Valais Mandats actifs: Alcosa SA Connecté à: Jean Christophe Simon Rudaz, Fabienne Liliane Rudaz Bovard, Thierry Rudaz Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "André Velatta" à jour.Vous suivez maintenant "André Velatta".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "André Velatta" à jour.Vous suivez maintenant "André Velatta".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de André Velatta
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de André Velatta
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom André Velatta
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: André Velatta
Numéro de publication: HR02-1004970191, Registre du commerce Valais, (626)
Régence Balavaud SA, à Vétroz, CHE-101.498.086, société anonyme (No. FOSC 248 du 22.12.2015, p.0, Publ. 2557573).
Modification des statuts:
21.07.2020. 21.07.2020.
Nouvelle adresse:
Route cantonale 267a, 1963 Vétroz.
Autres adresses:
c/o Stefan Imboden, Avenue Général-Guisan 30, Case postale 500, 3960 Sierre.
Nouvelles actions:
110'080 actions nominatives de CHF 10.00 liées selon statuts [précédemment: 1'864 actions au porteur de CHF 325.00 (privilégiées quant au droit de vote), 1 actions nominatives de CHF 0.00 (liquidation), 1 actions nominatives de CHF 0.00 (transmissibilité), 900 actions au porteur de CHF 550.00 et 1 actions nominatives de CHF 0.00]. Réduction du capital-actions de CHF 1'100'800.00 à CHF 269'960.00 par réduction de la valeur nominale des 900 actions nominatives de CHF 550.00, liées selon statuts, entièrement libérées à CHF 10.00 et des 1'864 actions nominatives de CHF 325.00, privilégiées quant au droit de vote, au dividende, au bénéfice de liquidation, liées selon statuts, entièrement libérées à CHF 140.00 pour supprimer un excédent passif constaté au bilan et simultanément augmentation ordinaire du capital de CHF 269'960.00 à CHF 1'100.800.00 par compensations de créances de CHF 784'080.00 au total et apport en espèces de CHF 46'760.00 contre remise en échange de 83'084 actions nominatives de CHF 10.00, liées selon statuts, entièrement libérées .
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par courrier écrit.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Velatta, André, de Port-Valais, à Sion, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Imboden-Mounir, Marie Therese Blanka, dite Blanka, de Salgesch, à Sion, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administratrice, avec signature collective à deux];
Gaillard, Laurence Corinne, de Ardon, à Ardon, administratrice, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 6056046, Registre du commerce Valais, (626)
Société Coopérative Familogis, à Sion, CH-626.5.002.833-9, société coopérative (No. FOSC 41 du 01.03.1999, p. 1369).
Modification des statuts:
01.09.2010.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit ou par courriel . [biffé: Conseil d'Administration : 3 à 5 membres].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Ciampitti, Philppe, de Vétroz, à Vétroz, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Velatta, André, de Port-Valais, à Sion, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Schenkel, Paul-Albert, de Salins, à Conthey, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Giotta, Vincent, citoyen italien, à Conthey, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Micheloud, Philippe, de Vex, à Gruyères, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Micheloud, Antoine, de Vex, à Gruyères, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président. Selon déclaration du 01.09.2010, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: 5837914, Registre du commerce Valais, (626)
Les Tourbillons de Wissigen SA, à Sion, CH-626.3.001.976-5, société anonyme (FOSC no 53 du 17.03.1999, p. 1758).
Modification des statuts:
1.09.2010.
Faits qualifiés:
[biffé: La société acquiert la parcelle No 13477 du RF de Sion, à Wissigen, pour CHF 285'000.--].
Nouvel organe de publication:
BO et, quand la loi l'exige, la FOSC.
Nouvelles communications:
communication aux actionnaires: par écrit ou par courriel. [biffé: Conseil d'Administration : un à cinq membres].
Personnes et signatures radiées:
Velatta, André, de Port-Valais, à Sion, secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Rombaldi, Conrad, de Sion et Veysonnaz, à Sion, organe de révision;
Schenkel, Paul-Albert, de Salins, à Conthey, organe de révision.
Inscription ou modification de personne:
Micheloud, Bernard, de Vex, à Sion, administrateur unique du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux]. Selon déclaration du conseil d'administration du 01.09.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].