Luisa Vaglio-Perreira dos Santos
domicilié à Adligenswil, de Adligenswil Mandats actifs: Gastronomia Vaglio AG Connecté à: Settimio Tommaso Vaglio Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Luisa Vaglio-Perreira dos Santos" à jour.Vous suivez maintenant "Luisa Vaglio-Perreira dos Santos".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Luisa Vaglio-Perreira dos Santos" à jour.Vous suivez maintenant "Luisa Vaglio-Perreira dos Santos".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Luisa Vaglio-Perreira dos Santos
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Luisa Vaglio-Perreira dos Santos
Exploiter des etablissement de restauration
Exploiter des etablissement de restauration
Personnes privées avec le nom Luisa Vaglio-Perreira dos Santos
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Luisa Vaglio-Perreira dos Santos
Numéro de publication: HR02-1005912378, Registre du commerce Lucerne, (100)
Vaglio Linde AG, in Luzern, CHE-114.573.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004958725).
Firma neu:
Vaglio Linde AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 07.12.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vaglio-Perreira dos Santos, Luisa, von Adligenswil, in Adligenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vaglio, Settimio Tommaso, von Adligenswil, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4724666, Registre du commerce Lucerne, (100)
Vaglio Linde AG, in Luzern, CH-100.3.789.503-6, Hertensteinstrasse 23, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.10.2008.
Zweck:
Betrieb des Hotels Linde und des Restaurationsbetriebes Valentino sowie allfälliger Verkaufsstände;
Beteiligungen;
Erwerb, Veräusserung oder Belastung von Grundstücken.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 31.10.2008 und Bilanz per 30.04.2008 übernimmt die Gesellschaft von Settimio Tommaso Vaglio, von Adligenswil, in Adligenswil, sein Einzelunternehmen Hotel Linde Vaglio Settimio, in Luzern (CH-100.2.010.395-6), mit sämtlichen Aktiven sowie das Grundstück Nr. 299, GB Luzern, rechtes Ufer, deren Wert zusammen CHF 1'925'604.41 beträgt und dem gesamten Fremdkapital sowie die auf dem Grundstück lastenden Grundpfandschulden im Gesamtwerte von CHF 1'871'863.05 zum Gesamtpreise von CHF 53'741.36, wofür 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 3'741.36 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch einfachen Brief, E-Mail oder Fax.
Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert. Gemäss Erklärung des Gründers vom 31.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Vaglio, Settimio Tommaso, von Adligenswil, in Adligenswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Vaglio-Perreira dos Santos, Luisa, von Adligenswil, in Adligenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4723586, Registre du commerce Lucerne, (100)
Gastronomia Vaglio AG, in Luzern, CH-100.3.789.496-4, Hertensteinstrasse 23, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.10.2008.
Zweck:
Betrieb von Restaurants;
Beteiligungen;
Erwerb, Veräusserung oder Belastung von Grundstücken.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 31.10.2008 und Bilanz per 30.04.2008 übernimmt die Gesellschaft von Settimio Tommaso Vaglio, von Adligenswil, in Adligenswil, sein im Handelsregister nicht eingetragenes Einzelunternehmen Gastronomia Vaglio, in Luzern, mit sämtlichen Aktiven, deren Wert zusammen CHF 808'655.10 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Werte von CHF 803'941.30 zum Preise von CHF 4'713.80, wofür 4 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 713.80 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert.
Eingetragene Personen:
Vaglio, Settimio Tommaso, von Adligenswil, in Adligenswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Vaglio-Perreira dos Santos, Luisa, von Adligenswil, in Adligenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, in Kriens (CH-100.3.004.593-1), Revisionsstelle.